更新时间:2018-06-17 20:49作者:李一老师
2008年04月-2008年05月,广东省深圳市委常委,国家发展改革委高技术产业司司长;
2008年05月-2010年05月,广东省深圳市委常委,市政府常务副市长、党组副书记(挂职)(2008年06月),国家发展改革委高技术产业司司长;[4]
2010年05月—2010年06月,广东省深圳市委副书记,市政府常务副市长、党组副书记;
2010年06月—2016年12月,广东省深圳市委副书记,市政府市长、党组书记;
2016年12月—,广东省委常委、深圳市委书记,市长、市政府党组书记。
中共第十一届广东省委委员。第十一届、十二届全国人大代表,十一届、十二届广东省人大代表。