更新时间:2018-06-17 20:49作者:才子老师
2015年01月,任民政部副部长、党组成员、优抚安置局局长
2015年05月,任民政部副部长、党组成员,中国红十字会副会长。
2016年02月,任广东省委常委。
许勤简历
许勤,男,汉族,1961年10月生,江苏连云港人,1982年1月加入中国共产党,1982年8月参加工作,学历在职研究生(香港理工大学工商管理专业),博士、工程师。
现任广东省委常委、深圳市委书记,市长、市政府党组书记。
1978年10月-1982年07月,北京理工大学光电工程系学生;
1982年08月-1984年09月,兵器工业部第五五九厂科研所工作;
1984年09月-1987年07月,北京理工大学研究生院光电工程系光电专业研究生;
1987年07月-1988年06月,国家计委机关党委干部;
1988年06月-1992年07月,国家计委工业二司、机电司电子处干部;
1992年07月-1997年08月,国家计委机电司电子处副处长(其间:1994年10月-1995年10月,赴加拿大、美国高级管理培训);
1997年08月-1998年08月,国家计委机电司电子处处长;
1998年08月-2001年02月,国家计委高技术产业发展司信息产业处处长;
2001年02月-2003年05月,国家计委高技术产业发展司副司长(其间:1999年09月-2001年07月,北京大学光华管理学院EMBA;2000年09月-2001年01月,中央党校国家机关分校学习);
2003年05月-2005年7月,国家发展改革委高技术产业司副司长(2003年10月起主持工作)(其间:2001年11月-2004年11月,香港理工大学工商管理博士);
2005年07月-2008年04月,国家发展改革委高技术产业司司长;