更新时间:2018-10-05 20:34作者:李一老师
工作分工:负责科技、经济和信息化、环保、国有资产监督管理、能源方面工作。
分管北京市科学技术委员会、北京市经济和信息化委员会(北京市国防科学技术工业办公室)、北京市环境保护局;北京市人民政府国有资产监督管理委员会;中关村科技园区管理委员会、北京经济技术开发区管理委员会。
联系华北电网公司、市电力公司、市通信局。
林克庆简历
林克庆
林克庆,男,汉族,1966年10月生,湖北仙桃人,1990年12月入党,1988年8月参加工作,在职研究生毕业(中国人民大学哲学院宗教学专业),哲学博士,政工师。现任北京市副市长。
曾任共青团北京市东城区委副书记、书记,东城区副区长兼政府办主任,副区长、区委政法委副书记,东城区委常委、政法委副书记、常务副区长,市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)主任,大兴区委副书记、副区长、代区长(正局级)、区长、区委书记、市委经济技术开发区工委书记。
工作分工:负责农村、农业、水务、园林绿化方面工作。
分管北京市农村工作委员会、北京市水务局;北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室);北京市农业局;北京市公园管理中心。
联系市气象局。
张建东简历
张建东
张建东,男,1962年7月生,汉族,河北乐亭人,1982年12月入党,1983年8月参加工作,北京工业学院工程光学系大学毕业,工学学士,清华大学社会科学系法学学士,在职研究生(北京师范大学教育经济与管理专业),管理学博士,研究员、副教授。现任北京市副市长。
曾任北京理工大学团委书记(正处级),北京团市委大学中专部部长,市高教局党组成员、副局长,首都师范大学党委副书记,市委教工委委员、市教委副主任,市政府副秘书长(正局级),西城区委副书记、副区长、代区长、区长,怀柔区委书记,市发展和改革委员会主任、党组书记。