更新时间:2018-09-30 04:56作者:王华老师
简历:何树山,男,汉族,1964年3月生,山东新泰人,1986年12月加入中国共产党,1984年7月参加工作,中国石油大学油气井工程专业毕业,在职研究生学历,工学博士,正高级工程师。现任天津市副市长。
1984年大庆石油学院毕业后,先后任大庆石油管理局钻井一公司技术员、工程技术站副主任,分公司党委书记、副经理,公司副总工程师。1996年起,先后任大庆石油管理局钻井一公司副经理、常务副经理,钻井三公司党委副书记、经理,修井分公司党委副书记、经理。2000年任吉林石油集团有限责任公司总工程师。2002年起,先后任吉林石油集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理,中石油大港油田分公司党委副书记、总经理。2008年任天津经济技术开发区管委会主任。2009年12月起,任天津市滨海新区区委常委、天津经济技术开发区管委会主任。
副市长:阎庆民
主管工作:分管金融、国税地税征管、国有资产监督管理、城市基础设施投资工作。
简历:阎庆民,男,汉族,1961年5月生,山西天镇人,1984年6月加入中国共产党,1977年7月参加工作,中国人民大学经济学院毕业,在职研究生学历,经济学博士,高级经济师。现任天津市副市长。
1980年考入西南财经大学(原四川财经学院)金融系学习;大学毕业后,历任中国人民银行重庆市分行计划处干部、副处长、处长;1995年12月,任中国人民银行重庆市分行副行长兼国家外汇管理局重庆分局副局长;2002年12月起先后任中国人民银行银行监管一司副司长(正局级)、中国银监会银行监管一部副主任(正局级)。2005年4月起先后任中国银监会银行监管一部主任,人事部主任、党委组织部部长,上海银监局局长、党委书记。2011年1月任中国银监会主席助理、党委委员,兼办公厅(党委办公室)主任。2013年5月任中国银监会副主席、党委委员兼北京银监局局长、党委书记。12月任天津市副市长。
副市长:孙文魁
主管工作:分管市区工作,市容和园林、交通运输和港口、市政公路等城市管理、市场质量监督管理、邮政、民政、城区交通管理工作。
简历:孙文魁,男,汉族,1962年6月生,天津市人,1983年12月加入中国共产党,1985年7月参加工作,中央党校研究生学历。现任天津市副市长。
天津师范专科学校毕业后,历任宝坻县大白庄乡宣传干事、秘书、县委办公室科员、调研科科长、副主任;1997年起,先后任宝坻县委常委、办公室主任、副县长,宝坻区委常委、副区长;2001年任市纪委常委、秘书长;2007年至2010年任市纪委副书记,2008年任静海县委书记;2013年3月起,任市政府秘书长、办公厅党组书记,市委市级机关工委副书记(兼)。